MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COROMOTO ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 05/10/2022 | 21/06/2024 |
GRUPO TABERIAS SL | Administrador Unico | 12/02/2019 | 13/02/2019 |
PROFIT TURF BORGUIAN SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
Empresa: COROMOTO ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Manso Borra Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 777187, I/A 2 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: COROMOTO ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Manso Borra Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44061 , F 139, S 8, H M 777187, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: GRUPO TABERIAS SL
Administrador Unico
- Manso Borra Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33525 , F 16, S 8, H M 603428, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: GRUPO TABERIAS SL
Administrador Unico
- Manso Borra Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33525 , F 16, S 8, H M 603428, I/A 4 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: PROFIT TURF BORGUIAN SL
Administrador Mancomunado
- Arizcorreta Elosegui Guillermo
- Manso Borra Francisco De Borja
- Saenz De Cenzano Zaforas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26227 , F 32, S 8, H M 472566, I/A 2 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Información de MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSO BORRA FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos