MANSILLA PEREZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de MANSILLA PEREZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANSILLA PEREZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUMATICOS ARCO IRIS SA | Apoderado Mancomunado | 14/09/2016 | 22/02/2017 |
EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA | Apoderado Mancomunado | 14/09/2016 | 22/02/2017 |
NEUMATICOS ARCO IRIS SA | Apoderado | 16/11/2011 | 04/10/2016 |
EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA | Apoderado | 04/10/2016 | |
NEUMATICOS ARCO IRIS SA | Apoderado | 04/10/2016 | |
NEUMATICOS ARCO IRIS SA | Secretario No Consejero | 11/01/2011 | |
EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA | Secretario No Consejero | 04/01/2011 |
VINCULACIONES DE MANSILLA PEREZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSILLA PEREZ JOAQUIN
Empresa: EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Mansilla Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 19 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado Mancomunado
- Mansilla Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 98, S 8, H B 106640, I/A 32 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado
- Mansilla Perez Joaquin
- Mansilla Perez Joaquin
- Muñoz Lozano Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 98, S 8, H B 106640, I/A 31 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
Empresa: EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA
Apoderado
- Mansilla Perez Joaquin
- Muñoz Lozano Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 18 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
Empresa: EURO STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Franch Roman Juan
- Mansilla Perez Joaquin
- Muñoz Lozano Ingrid
- Rodriguez Carrera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 26, S 8, H B 376265, I/A 17 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado Mancomunado
- Franch Roman Juan
- Mansilla Perez Joaquin
- Muñoz Lozano Ingrid
- Rodriguez Carrera Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 97, S 8, H B 106640, I/A 30 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado
- Juan Franch Roman
- Mansilla Perez Joaquin
- Muñoz Lozano Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 92, S 8, H B 106640, I/A 22 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado
- Juan Franch Roman
- Mansilla Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 91, S 8, H B 106640, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Apoderado
- Mansilla Perez Joaquin
- Zapico Crespo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 91, S 8, H B 106640, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: NEUMATICOS ARCO IRIS SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Mansilla Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33224 , F 189, S 8, H B 106640, I/A 19 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
VER MAS ACTOS
Información de MANSILLA PEREZ JOAQUIN
Mostramos los datos de MANSILLA PEREZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSILLA PEREZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos