MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISHER SCIENTIFIC SL | Administrador Solidario | 13/06/2017 | 25/10/2020 |
AFORA SA | Apoderado | 18/12/2012 | |
FISHER SCIENTIFIC SL | Apoderado | 01/10/2012 | |
AFORA SA | Apoderado | 17/03/2010 | 26/07/2012 |
FISHER SCIENTIFIC SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2012 | |
FISHER SCIENTIFIC SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2011 | 01/06/2011 |
FISHER SCIENTIFIC SL | Apoderado Mancomunado | 04/05/2009 | 28/04/2011 |
FISHER SCIENTIFIC SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2010 | 28/04/2011 |
BONSAI TECHNOLOGIES GROUP SA | Apoderado | 17/02/2010 | 07/04/2011 |
BONSAI TECHNOLOGIES GROUP SA | Apoderado | 03/02/2010 | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Administrador Solidario
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 221, S 8, H M 392903, I/A 61 (25/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Administrador Solidario
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 176, S 8, H M 392903, I/A 53 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: AFORA SA
Apoderado
- Andres Araneo Jose Maria
- Crespo Castiglione Diego Hernan
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
- Ruiz Salvador Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 199, S 8, H B 84435, I/A 134 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: AFORA SA
Apoderado
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
- Saiz-maza Fernandez Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 198, S 8, H B 84435, I/A 132 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: AFORA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 197, S 8, H B 84435, I/A 130 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: AFORA SA
Apoderado
- Ferre Perez Josep Luis
- Hernaiz Cao Raul
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
- Rodriguez Herrero Guillermo
- Ruiz Salvador Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 195, S 8, H B 84435, I/A 129 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Hernaiz Cao Raul
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 171, S 8, H M 392903, I/A 39 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Apoderado
- Araneo Gutierrez Jose Andres
- Crespo Castiglione Diego Hernan
- Hernaiz Cao Raul
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
- Sebastian Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29805 , F 170, S 8, H M 392903, I/A 38 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Hernaiz Cao Raul
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26688 , F 94, S 8, H M 392903, I/A 37 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: FISHER SCIENTIFIC SL
Apoderado
- Hernaiz Cao Raul
- Manotas Urueta Monica Del Carmen
- Sainz Maza Fernandez Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26688 , F 94, S 8, H M 392903, I/A 36 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
VER MAS ACTOS
Información de MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANOTAS URUETA MONICA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos