MANONELLES FORCADA MANUEL
Informe ejecutivo de MANONELLES FORCADA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANONELLES FORCADA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMER SANO Y SALUDABLE SL | Administrador Unico | 01/07/2024 | |
COMERCIAL ALIMENTARIA PERENA SL | Administrador Unico | 01/08/2022 | |
ELABORADOS DEL MAR RAMON SL | Administrador Unico | 15/12/2020 | |
ILERDA FRESCOS Y CONGELADOS SL | Administrador Unico | 20/04/2017 | |
PESCADOS Y AHUMADOS RAMON SL | Administrador Unico | 10/09/2010 |
VINCULACIONES DE MANONELLES FORCADA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANONELLES FORCADA MANUEL
Empresa: COMER SANO Y SALUDABLE SL
Administrador Unico
- Manonelles Forcada Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 35907, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-25
Empresa: COMERCIAL ALIMENTARIA PERENA SL
Administrador Unico
- Manonelles Forcada Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 21, S 8, H L 34190, I/A 1 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-25
Empresa: ELABORADOS DEL MAR RAMON SL
Administrador Unico
- Manonelles Forcada Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 201, S 8, H L 32528, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-25
Empresa: ILERDA FRESCOS Y CONGELADOS SL
Administrador Unico
- Manonelles Forcada Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 152, S 8, H L 28672, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-25
Empresa: PESCADOS Y AHUMADOS RAMON SL
Administrador Unico
- Manonelles Forcada Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 1, S 8, H L 24741, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-25
Información de MANONELLES FORCADA MANUEL
Mostramos los datos de MANONELLES FORCADA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANONELLES FORCADA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos