MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA SANT JORDI SL | Secretario No Consejero | 26/05/2015 | 14/01/2016 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Apoderado | 17/02/2015 | |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Apoderado | 21/05/2013 | 17/02/2015 |
CALAFAT SA | Apoderado | 21/05/2013 | 16/02/2015 |
CALAFAT SA | Consejero | 13/05/2013 | 07/05/2014 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Presidente | 13/05/2013 | 06/05/2014 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Consejero | 13/05/2013 | 06/05/2014 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Secretario | 15/09/2011 | 13/05/2013 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Consejero | 15/09/2011 | 13/05/2013 |
PROMOCIONES CALAFAT SA | Apoderado | 23/09/2011 | 13/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
Empresa: MARINA SANT JORDI SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Mangrane Roig Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35631 , F 48, S 8, H B 230625, I/A 22 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: MARINA SANT JORDI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Mangrane Roig Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35631 , F 48, S 8, H B 230625, I/A 21 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: PROMOCIONES CALAFAT SA
Apoderado
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Javier
- Mangrane Roig Javier
- Paños Mangrane Antonio
- Paños Mangrane Antonio
- Paños Mangrane Antonio
- Paños Mangrane Antonio
- Paños Mangrane Antonio
- Sanchez Garcia Tomas
- Sanchez Garcia Tomas
- Sanchez Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 145, S 8, H B 61620, I/A 31 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-08
Empresa: CALAFAT SA
Apoderado
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Sanchez Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 54, S 8, H B 106070, I/A 27 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-08
Empresa: CALAFAT SA
Consejero
- Mangrane Roig Francisco Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 52, S 8, H B 106070, I/A 25 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Empresa: PROMOCIONES CALAFAT SA
Consejero
- Mangrane Roig Francisco Javier
Presidente
- Mangrane Roig Francisco Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 143, S 8, H B 61620, I/A 29 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-08
Empresa: PROMOCIONES CALAFAT SA
Apoderado
- Mangrane Roig Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 142, S 8, H B 61620, I/A 28 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: CALAFAT SA
Apoderado
- Mangrane Roig Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 51, S 8, H B 106070, I/A 24 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: PROMOCIONES CALAFAT SA
Consejero
- Mangrane Garcia Teresa
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Jorge
- Mangrane Roig Juan Antonio
Presidente
- Mangrane Roig Francisco Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 141, S 8, H B 61620, I/A 27 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: PROMOCIONES CALAFAT SA
Apoderado
- Mangrane Roig Francisco Javier
Consejero
- Mangrane Brasa Xavier Daniel
- Mangrane Garcia Teresa
- Mangrane Roig Francisco Javier
- Mangrane Roig Jorge
- Mangrane Roig Juan Antonio
- Paños Mangrane Antonio
Presidente
Secretario
- Mangrane Roig Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 141, S 8, H B 61620, I/A 27 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
VER MAS ACTOS
Información de MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGRANE ROIG FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos