MANGLANOS JUNCOS ANGEL
Informe ejecutivo de MANGLANOS JUNCOS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANGLANOS JUNCOS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TETRA PAK HISPANIA SA | Apoderado | 16/03/2018 | 02/03/2022 |
TETRA PAK ENVASES SA | Apoderado | 21/11/2016 | 28/02/2022 |
VINCULACIONES DE MANGLANOS JUNCOS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGLANOS JUNCOS ANGEL
Empresa: TETRA PAK HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 39, S 8, H M 104582, I/A 216 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: TETRA PAK ENVASES SA
Apoderado
- Manglanos Juncos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 181, S 8, H M 164026, I/A 159 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: TETRA PAK HISPANIA SA
Apoderado
- Manglanos Juncos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 22, S 8, H M 104582, I/A 182 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: TETRA PAK ENVASES SA
Apoderado
- Manglanos Juncos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 187, S 8, H M 164026, I/A 122 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Información de MANGLANOS JUNCOS ANGEL
Mostramos los datos de MANGLANOS JUNCOS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGLANOS JUNCOS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos