MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
Informe ejecutivo de MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANGIOVA & PLANAS SL | Socio Unico | 22/06/2012 | |
MANGIOVA & PLANAS SL | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
Empresa: MARRATXI XXI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784 , F 220, S 8, H PM 27414, I/A 19 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-07
Empresa: MARRATXI XXI SA
Consejero
- Lopez Rodriguez Humberto
- Mangiova Ripoll Antonio
- Ramis Salamanca Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 63, S 8, H PM 27414, I/A 16 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07
Empresa: MANGIOVA & PLANAS SL
Socio Único
- Mangiova Ripoll Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 70, S 8, H PM 68756, I/A 3 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-07
Empresa: MANGIOVA & PLANAS SL
Administrador Unico
- Mangiova Ripoll Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 68, S 8, H PM 68756, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-07
Empresa: PREMIUM MALLORCA TRANSFERS SL
Administrador Unico
- Mangiova Ripoll Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 110, S 8, H PM 67667, I/A 3 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-07
Empresa: PREMIUM MALLORCA TRANSFERS SL
Administrador Unico
- Mangiova Ripoll Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 108, S 8, H PM 67667, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
Empresa: PREMIUM MALLORCA TRANSFERS SL
Socio Único
- Mangiova Ripoll Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 108, S 8, H PM 67667, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-07
Información de MANGIOVA RIPOLL ANTONIO
Mostramos los datos de MANGIOVA RIPOLL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGIOVA RIPOLL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos