MANGAS PEREZ RAFAEL
Informe ejecutivo de MANGAS PEREZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANGAS PEREZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILTON ASESORES Y CONSULTORES SLP | Administrador Mancomunado | 23/02/2018 | |
MILTON ASESORES Y CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 23/02/2018 | |
LIMPIEZAS PARLANOVA SL | Administrador Solidario | 08/10/2009 |
VINCULACIONES DE MANGAS PEREZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGAS PEREZ RAFAEL
Empresa: MILTON ASESORES Y CONSULTORES SLP
Administrador Mancomunado
- Carvajal Garcia Francisco Javier
- Mangas Perez Rafael
- Pineda Torres Francisco Jose
Soc.Prof.
- Mangas Perez Rafael
- Pineda Torres Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 21, S 8, H CO 38920, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-14
Empresa: ACARARSE SL
Administrador Solidario
- Mangas Perez Rafael
- Perez Arenas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10447 , F 10, S 8, H M 165952, I/A 7 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Empresa: ACARARSE SL
Administrador Solidario
- Mangas Perez Rafael
- Perez Arenas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10447 , F 9, S 8, H M 165952, I/A 4 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-28
Empresa: LIMPIEZAS PARLANOVA SL
Administrador Solidario
- Mangas Perez Rafael
- Perez Arenas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 1, S 8, H M 486365, I/A 72 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Información de MANGAS PEREZ RAFAEL
Mostramos los datos de MANGAS PEREZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGAS PEREZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos