MANGAS PEDRERO OLGA
Informe ejecutivo de MANGAS PEDRERO OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANGAS PEDRERO OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CICLONTECH SL | REPR.143 RRM | 30/09/2019 | |
ABILITY SELL SL | Administrador Unico | 22/01/2019 | |
CICLONTECH SL | Apoderado Solidario | 22/11/2017 | |
AYC SINERGIA SL | Apoderado | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE MANGAS PEDRERO OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGAS PEDRERO OLGA
Empresa: AYC SINERGIA SL
Administrador Unico
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE102628, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: CICLONTECH SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43796 , F 164, S 8, H B 438635, I/A 3 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Empresa: AYC SINERGIA AIE
Administrador Unico
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5916 , F 84, S 8, H SE102628, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-41
Empresa: ABILITY SELL SL
Administrador Unico
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6595 , F 162, S 8, H SE118843, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-41
Empresa: CICLONTECH SL
Apoderado Solidario
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43796 , F 163, S 8, H B 438635, I/A 2 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-08
Empresa: AYC SINERGIA AIE
Apoderado
- Mangas Pedrero Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5916 , F 84, S 8, H SE102628, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-41
Información de MANGAS PEDRERO OLGA
Mostramos los datos de MANGAS PEDRERO OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGAS PEDRERO OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos