MANGAS ARREGUI GORKA
Informe ejecutivo de MANGAS ARREGUI GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MANGAS ARREGUI GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGAS ARREGUI GORKA
Empresa: EGUNON SL
Administrador Unico
- Mangas Arregui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 204, S 8, H SS 6739, I/A 6 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Empresa: INDAUXMAN SL
Administrador Unico
- Mangas Arregui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 87, S 8, H SS 9970, I/A 6 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-20
Empresa: INDAUXMAN SL
Administrador Unico
- Mangas Arregui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 87, S 8, H SS 9970, I/A 4 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-20
Empresa: GURMAN REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Gurruchaga Bereciartua Ignacio
- Mangas Arregui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 126, S 8, H SS 30397, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-20
Información de MANGAS ARREGUI GORKA
Mostramos los datos de MANGAS ARREGUI GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGAS ARREGUI GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos