MANGANA BACEIREDO SERGIO
Informe ejecutivo de MANGANA BACEIREDO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANGANA BACEIREDO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MACARO SA | Administrador Solidario | 30/04/2021 | |
NISEREDUS SL | Administrador Solidario | 28/01/2020 | |
INVERSIONES TANAGUARENA SA | Administrador Solidario | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE MANGANA BACEIREDO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANGANA BACEIREDO SERGIO
Empresa: INVERSIONES MACARO SA
Administrador Solidario
- Castro Paz Santiago
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1801, F 105, S 8, H PO 16964, I/A 9 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: INVERSIONES MACARO SA
Administrador Solidario
- Castro Paz Santiago
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1801, F 105, S 8, H PO 16964, I/A 9 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: NISEREDUS SL
Administrador Solidario
- Mangana Baceiredo Sergio
- Mangana Pechs Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 3230, F 210, S 8, H PO 40838, I/A 2 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: NISEREDUS SL
Administrador Unico
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 3230, F 210, S 8, H PO 40838, I/A 2 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-36
Empresa: INVERSIONES MACARO SA
Administrador Solidario
- Castro Paz Santiago
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26345 , F 39, S 8, H M 474739, I/A 4 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Empresa: INVERSIONES TANAGUARENA SA
Administrador Solidario
- Castro Paz Santiago
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23479 , F 10, S 8, H M 421215, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: INVERSIONES MACARO SA
Administrador Solidario
- Castro Paz Santiago
- Mangana Baceiredo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26345 , F 39, S 8, H M 474739, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de MANGANA BACEIREDO SERGIO
Mostramos los datos de MANGANA BACEIREDO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANGANA BACEIREDO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos