MANEN MARC SISTACH
Informe ejecutivo de MANEN MARC SISTACH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANEN MARC SISTACH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLYZ SALON SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
SALON CASINO ROYAL ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
SADEJU SL | Apoderado Solidario | 30/11/2021 | |
CASINO NUEVA ANDALUCIA MARBELLA SA | Apoderado Solidario | 08/06/2021 | |
SPORTIUM APUESTAS ANDALUCIA SL | Apoderado Solidario | 09/09/2020 | |
JUEGOMATIC SA | Apoderado Solidario | 06/03/2019 | |
SOBIMA SA | Apoderado Solidario | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE MANEN MARC SISTACH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANEN MARC SISTACH
Empresa: SALON CASINO ROYAL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Abellan Perez Carlos
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cots Mir Laura
- Cruz Serra Lidia
- Diaz Balboa Oscar
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Gonzalez Mestre Iborra Alejandra
- Manen Marc Sistach
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salguero Chavez Maria De Los Angeles
- Salmeron Davi Merce
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA139308, I/A 9 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-29
Empresa: FLYZ SALON SL
Apoderado Solidario
- Abellan Perez Carlos
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cots Mir Laura
- Cruz Serra Lidia
- Diaz Balboa Oscar
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Gonzalez Mestre Iborra Alejandra
- Manen Marc Sistach
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salguero Chavez Maria De Los Angeles
- Salmeron Davi Merce
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA150152, I/A 8 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-29
Empresa: SADEJU SL
Apoderado Solidario
- Barberan Domenech Juan
- Diaz Balboa Oscar
- Manen Marc Sistach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5337, L 4244, F 25, S 8, H MA125227, I/A 17 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-29
Empresa: CASINO NUEVA ANDALUCIA MARBELLA SA
Apoderado Solidario
- Diaz Balboa Oscar
- Manen Marc Sistach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5617, L 4524, F 12, S 8, H MA 8191, I/A 93 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: SPORTIUM APUESTAS ANDALUCIA SL
Apoderado Solidario
- Abellan Perez Carlos
- Agut Banque Joan
- Balague Ribalta Joan Ramon
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cosculluela Vidal Maria
- Cots Vega Francisco Javier
- Cruz Serra Lidia
- Eljarrat Esebag Alberto
- Escalera Hernandez Susana
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Manen Marc Sistach
- Marcos Muñoz Carmen
- Mas Ribo Ricard
- Royo Trallero David
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salmeron Davi Merce
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5602, L 4509, F 57, S 8, H MA138704, I/A 17 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-29
Empresa: JUEGOMATIC SA
Apoderado Solidario
- Barberan Domenech Juan
- Manen Marc Sistach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5656, L 4563, F 122, S 8, H MA 3455, I/A 145 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Empresa: SOBIMA SA
Apoderado Solidario
- Barberan Domenech Juan
- Manen Marc Sistach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 2285, F 196, S 8, H MA 33050, I/A 61 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-29
Información de MANEN MARC SISTACH
Mostramos los datos de MANEN MARC SISTACH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANEN MARC SISTACH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos