MANEL BARTES SANCHEZ
Informe ejecutivo de MANEL BARTES SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANEL BARTES SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2022 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2021 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Apoderado Solidario | 16/03/2021 | |
ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado | 23/02/2021 | |
ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2021 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2021 | |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION SA | Apoderado | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE MANEL BARTES SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANEL BARTES SANCHEZ
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273, L 273, F 113, S 8, H TE 1562, I/A 56 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-44
Apoderado Solidario
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 67, S 8, H CE 161, I/A 133 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 66, S 8, H CE 161, I/A 132 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-51
Apoderado
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 82, S 8, H CE 2746, I/A 27 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 75, S 8, H CE 2746, I/A 19 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-51
Apoderado
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 54, S 8, H CE 1313, I/A 38 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-51
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manel Bartes Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 45, S 8, H CE 1313, I/A 31 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-51
Información de MANEL BARTES SANCHEZ
Mostramos los datos de MANEL BARTES SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANEL BARTES SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos