MANDRU TATIANA
Informe ejecutivo de MANDRU TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANDRU TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVENTURAS CASTILLA SL | Administrador Unico | 17/06/2010 | 16/03/2021 |
AVENTURAS CASTILLA SL | Socio Unico | 17/06/2010 | 19/10/2012 |
ALMAN AGENCIA DE TRADUCCIONES SL | Administrador Unico | 31/07/2012 | |
AVENTURAS CASTILLA SL | Administrador Solidario | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE MANDRU TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANDRU TATIANA
Empresa: RUSO-ON-LINE SLNE
Administrador Unico
- Mandru Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 67, S 8, H VA 20880, I/A 4 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-47
Empresa: TRADUCCIONES CASTILLA SL
Administrador Unico
- Mandru Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 223, S 8, H VA 17008, I/A 4 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-47
Empresa: TRADUCCIONES CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Alonso Cesar
- Mandru Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 223, S 8, H VA 17008, I/A 4 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-47
Empresa: TRADUCCIONES CASTILLA SL
Socio Único
- Mandru Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 223, S 8, H VA 17008, I/A 4 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-47
Información de MANDRU TATIANA
Mostramos los datos de MANDRU TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANDRU TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos