MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
Informe ejecutivo de MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPROGRAFIA Y SUBLIMACION SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | |
TRABAJOS REPROGRAFICOS Y SUBLIMACION SL | Administrador Unico | 06/04/2022 | |
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL EL PARQUE SL | Administrador Unico | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
Empresa: REPROGRAFIA Y SUBLIMACION SL
Administrador Unico
- Mandri Zarate David Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 130, S 8, H M 768635, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Unico
- Mandri Zarate David Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33427 , F 15, S 8, H M 601719, I/A 2 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: ESCUELA INFANTIL CUZCO SL
Administrador Unico
- Mandri Zarate David Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26358 , F 185, S 8, H M 474960, I/A 2 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Administrador Unico
- Mandri Zarate David Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26806 , F 110, S 8, H M 483072, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Empresa: ESCUELA INFANTIL CUZCO SL
Administrador Unico
- Mandri Zarate David Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26358 , F 182, S 8, H M 474960, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO
Mostramos los datos de MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANDRI ZARATE DAVID FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos