MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
Informe ejecutivo de MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUMARE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 29/07/2016 | |
GRUPO JUST CAVALLI SL | Administrador Unico | 02/07/2012 | |
MANDIRE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
Empresa: GRUMARE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Mandillo Requena Rafael Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34946 , F 204, S 8, H M 628546, I/A 1 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: GRUPO JUST CAVALLI SL
Administrador Unico
- Mandillo Requena Rafael Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29794 , F 144, S 8, H M 536052, I/A 2 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: MANDIRE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Mandillo Requena Rafael Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 53, S 8, H M 530876, I/A 1 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Información de MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO
Mostramos los datos de MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANDILLO REQUENA RAFAEL ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos