MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
Informe ejecutivo de MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
VINCULACIONES DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- Union General De Trabajadores De Andalucia
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 150, S 8, H SE 4419, I/A 42 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-41
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- Union General De Trabajadores De Andalucia
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 147, S 8, H SE 4419, I/A 39 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-41
Consejero
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 147, S 8, H SE 4419, I/A 39 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-41
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGRICULTORES
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- Mancomunidad De Municipios De La Comarca De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- OLEOESTEPA SCOOP ANDALUZA
- REMOLQUES JM SCA
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- SCA SOR ANGELA DE LA CRUZ
- SODESTEPA SL
- Union General De Trabajadores De Andalucia
Gerente
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 143, S 8, H SE 4419, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-41
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- Asociacion Agraria Jovenes Agricultores De Sevilla
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- CONSTRUCCIONES MECANICAS GONVER SL
- Mancomunidad De Municipios De La Comarca De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- OLEOESTEPA SCOOP ANDALUZA
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- SCA SOR ANGELA DE LA CRUZ
- SODESTEPA SL
- Union General De Trabajadores De Andalucia
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 143, S 8, H SE 4419, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-41
Presidente
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 142, S 8, H SE 4419, I/A 30 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-41
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- Asociacion Agraria Jovenes Agricultores De Sevilla
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- CONSTRUCCIONES MECANICAS GONVER SL
- Mancomunidad De Municipios De La Comarca De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- OLEOESTEPA SCOOP ANDALUZA
- PRODETUR SA
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- SAT COMERCIALIZACION HORICOLA UNION JAREÑA
- SCA SOR ANGELA DE LA CRUZ
- SODESTEPA SL
- Union General De Trabajadores De Andalucia
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 136, S 8, H SE 4419, I/A 20 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
Consejero
- AGROSEVILLA ACEITUNA SCA
- Asociacion Agraria Jovenes Agricultores De Sevilla
- Asociacion De Fabricantes De Mantecados De Estepa
- CONSTRUCCIONES MECANICAS GONVER SL
- Mancomunidad De Municipios De La Comarca De Estepa
- Mancomunidad De Municipios Sierra Sur
- OLEOESTEPA SCOOP AND
- PRODETUR SA
- SA PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DE EM
- SCA SOR ANGELA DE LA CRUZ
- Sociedad Para La Promocion Y Reconversion Economic
- SODESTEPA SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 136, S 8, H SE 4419, I/A 20 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
Información de MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR
Mostramos los datos de MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA SUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos