MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
Informe ejecutivo de MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISHBAM SOCIEDAD DE CARTERA 2010 SL | Liquidador | 20/11/2017 | 20/11/2017 |
FISHBAM SOCIEDAD DE CARTERA 2010 SL | Administrador Solidario | 02/06/2010 | 20/11/2017 |
FISHBAM SL | Administrador Unico | 14/04/2010 | 24/05/2017 |
FISHBAM SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 14/04/2010 | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
Empresa: FISHBAM SOCIEDAD DE CARTERA 2010 SL
Liquidador
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131 , F 97, S 8, H BI 56709, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Empresa: FISHBAM SOCIEDAD DE CARTERA 2010 SL
Administrador Solidario
- Bacaicoa Lopez De Dicastillo Jose Luis
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Liquidador
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131 , F 97, S 8, H BI 56709, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Empresa: FISHBAM SL
Administrador Unico
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 73, S 8, H BI 56393, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: FISHBAM SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bacaicoa Lopez De Dicastillo Jose Luis
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 82, S 8, H BI 56394, I/A 4 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: FISHBAM SOCIEDAD DE CARTERA 2010 SL
Administrador Solidario
- Bacaicoa Lopez De Dicastillo Jose Luis
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131 , F 96, S 8, H BI 56709, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48
Empresa: FISHBAM SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bacaicoa Lopez De Dicastillo Jose Luis
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 79, S 8, H BI 56394, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48
Empresa: FISHBAM SL
Administrador Unico
- Mancisidor Ugarte Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 71, S 8, H BI 56393, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48
Información de MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS
Mostramos los datos de MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCISIDOR UGARTE JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos