MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
Informe ejecutivo de MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGULAS Y MARISCOS HNOS. MAYOZ SL | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
GLASSEELS OIARTZUN SL | Liquidador | 17/09/2012 | 17/09/2012 |
GLASSEELS OIARTZUN SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 | 17/09/2012 |
VINCULACIONES DE MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
Empresa: ANGULAS Y MARISCOS HNOS. MAYOZ SL
Administrador Unico
- Mancisidor Goicoechea Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 3, S 8, H SS 17473, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: GLASSEELS OIARTZUN SL
Liquidador
- Gurruchaga Martin
- Mancisidor Goicoechea Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 217, S 8, H SS 31201, I/A 2 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-20
Empresa: GLASSEELS OIARTZUN SL
Administrador Solidario
- Gurruchaga Martin
- Mancisidor Goicoechea Jesus
Liquidador
- Gurruchaga Martin
- Mancisidor Goicoechea Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 217, S 8, H SS 31201, I/A 2 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-20
Empresa: GLASSEELS OIARTZUN SL
Administrador Solidario
- Gurruchaga Martin
- Mancisidor Goicoechea Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 217, S 8, H SS 31201, I/A 1 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-20
Información de MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS
Mostramos los datos de MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCISIDOR GOICOECHEA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos