MANCINELLI FRANZ
Informe ejecutivo de MANCINELLI FRANZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MANCINELLI FRANZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO ALCORCON LOS CANTOS SL | Socio Unico | 18/11/2016 | |
ESTUDIO ALCORCON LOS CANTOS SL | Administrador Unico | 18/11/2016 | |
ESTUDIO ALCORCON LOS CANTOS SL | Administrador | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE MANCINELLI FRANZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCINELLI FRANZ
Empresa: OFICINA EL CARMEN 2013 SL
Administrador Solidario
- Cañete Torrelo Eduardo
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40192 , F 81, S 8, H M 714187, I/A 2 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: ESTUDIO DE HIERRO SL
Administrador Solidario
- De Mora Carrasco Alberto
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33440 , F 85, S 8, H M 601974, I/A 2 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-28
Empresa: OFICINA EL CARMEN 2013 SL
Administrador Solidario
- Cañete Torrelo Eduardo
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40192 , F 81, S 8, H M 714187, I/A 1 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: HAMMER DESIGN SL
Administrador Solidario
- Cascajares Cabrero Alberto
- De Mora Carrasco Alberto
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35505 , F 19, S 8, H M 638169, I/A 2 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: ESTUDIO CIUDAD DE LEGANES SL
Administrador Unico
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32141 , F 183, S 8, H M 578416, I/A 4 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: HAMMER DESIGN SL
Administrador Solidario
- Cascajares Cabrero Alberto
- De Mora Carrasco Alberto
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35505 , F 17, S 8, H M 638169, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: ESTUDIO CIUDAD DE LEGANES SL
Administrador Unico
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32141 , F 183, S 8, H M 578416, I/A 3 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: ESTUDIO EL CARMEN 2013 SL
Administrador Unico
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31654 , F 42, S 8, H M 569603, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Empresa: ESTUDIO EL CARMEN 2013 SL
Administrador Solidario
- Mancinelli Franz
- Mancinelli Ludwig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31654 , F 42, S 8, H M 569603, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Empresa: ESTUDIO EL CARMEN 2013 SL
Socio Único
- Mancinelli Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31654 , F 42, S 8, H M 569603, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
VER MAS ACTOS
Información de MANCINELLI FRANZ
Mostramos los datos de MANCINELLI FRANZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCINELLI FRANZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos