MANCHADO PORRAS ESTHER
Informe ejecutivo de MANCHADO PORRAS ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANCHADO PORRAS ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS MASORO SL | Administrador Solidario | 28/08/2015 | |
TECNASE SL | Administrador Unico | 13/07/2012 | 29/05/2015 |
ACTIVOS BELIAN SL | Administrador Unico | 14/07/2012 | 29/05/2015 |
ACTIVOS BELIAN SL | Administrador Solidario | 14/07/2012 | |
TECNASE SL | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 13/07/2012 |
VINCULACIONES DE MANCHADO PORRAS ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCHADO PORRAS ESTHER
Empresa: HERMANOS MASORO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Maria Antonia
- Manchado Porras Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 5, S 8, H SE 47826, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41
Empresa: TECNASE SL
Administrador Unico
- Manchado Porras Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5992 , F 41, S 8, H SE 12932, I/A 12 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: ACTIVOS BELIAN SL
Administrador Unico
- Manchado Porras Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 146, S 8, H SE 61167, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: ACTIVOS BELIAN SL
Administrador Unico
- Manchado Porras Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 145, S 8, H SE 61167, I/A 4 (14/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: ACTIVOS BELIAN SL
Administrador Solidario
- Manchado Porras Esther
- Ojeda Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4107 , F 145, S 8, H SE 61167, I/A 4 (14/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: TECNASE SL
Administrador Unico
- Manchado Porras Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 21, S 8, H SE 12932, I/A 10 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: TECNASE SL
Administrador Solidario
- Manchado Porras Esther
- Ojeda Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 21, S 8, H SE 12932, I/A 10 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: TECNASE SA
Administrador Solidario
- Manchado Porras Esther
- Ojeda Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 19, S 8, H SE 12932, I/A 8 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
Información de MANCHADO PORRAS ESTHER
Mostramos los datos de MANCHADO PORRAS ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCHADO PORRAS ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos