MANCHADO MORALES JOSE
Informe ejecutivo de MANCHADO MORALES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANCHADO MORALES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFICAS DUVAL SL | Administrador Solidario | 17/07/2013 | 09/01/2024 |
DUVAL PLANING SL | Administrador Solidario | 14/09/2009 |
VINCULACIONES DE MANCHADO MORALES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCHADO MORALES JOSE
Empresa: GRAFICAS DUVAL SL
Administrador Solidario
- Manchado Morales Jose
- Solis Muñoz Repiso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 152, S 8, H M 26065, I/A 8 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: GRAFICAS DUVAL SL
Administrador Solidario
- Manchado Morales Jose
- Solis Muñoz Repiso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 152, S 8, H M 26065, I/A 7 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: DUVAL PLANING SL
Administrador Solidario
- Manchado Morales Jose
- Solis Muñoz Repiso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21712 , F 62, S 8, H M 386648, I/A 4 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Información de MANCHADO MORALES JOSE
Mostramos los datos de MANCHADO MORALES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCHADO MORALES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos