MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
Informe ejecutivo de MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOIEK INNOVATION SL | Administrador Solidario | 29/02/2024 | |
PLAIBER SA | Apoderado Solidario | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
Empresa: GOIEK INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Mancebo Galiot Oscar-luis
- NETWINGS BIDELAGUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 87, S 8, H SS 46418, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-20
Empresa: UBIPLAST SL
Administrador Unico
- Mancebo Galiot Oscar-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 21, S 8, H BU 2366, I/A 19 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-09
Empresa: UBIPLAST SL
Administrador Unico
- Mancebo Galiot Oscar-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 209, F 204, S 8, H BU 2366, I/A 18 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-09
Empresa: PLAIBER SA
Apoderado Solidario
- Mancebo Galiot Oscar-luis
- Urisabel Eseginolatza Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 118, S 8, H SS 5961, I/A 10 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-20
Información de MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS
Mostramos los datos de MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANCEBO GALIOT OSCAR-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos