MAÑAS RUIZ RICARDO
Informe ejecutivo de MAÑAS RUIZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAÑAS RUIZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAYAN MOVIL SL | Administrador Solidario | 16/10/2023 | |
DAYAN MOVIL ALAQUAS SL | Administrador Unico | 30/06/2022 |
VINCULACIONES DE MAÑAS RUIZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑAS RUIZ RICARDO
Empresa: TAXICAR VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Mañas Ruiz Ricardo
- Ramirez Guija Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 205641, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-46
Empresa: DAYAN MOVIL SL
Administrador Solidario
- Mañas Del Puerto Angelica
- Mañas Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7332, L 4633, F 14, S 8, H V 86648, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: DAYAN MOVIL SL
Administrador Unico
- Mañas Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7332, L 4633, F 14, S 8, H V 86648, I/A 5 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-46
Empresa: TAXICAR VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Mañas Ruiz Ricardo
- Ramirez Guija Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11210, L 8488, F 155, S 8, H V 205641, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-46
Empresa: DAYAN MOVIL ALAQUAS SL
Administrador Unico
- Mañas Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11201, L 8479, F 14, S 8, H V 205341, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-46
Empresa: MULTIGESTION VALENCIA AGTV SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9507, L 6789, F 46, S 8, H V 149769, I/A 5 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-46
Empresa: MULTIGESTION VALENCIA AGTV SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9507, L 6789, F 44, S 8, H V 149769, I/A 1 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-46
Información de MAÑAS RUIZ RICARDO
Mostramos los datos de MAÑAS RUIZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑAS RUIZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos