MAÑAS RAMONEDA LUIS
Informe ejecutivo de MAÑAS RAMONEDA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MAÑAS RAMONEDA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEROIL SUN LIGHT 2 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2019 | |
MEROIL SUN LIGHT 1 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2019 | |
DIANSUR RENOVABLES SL | Consejero | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE MAÑAS RAMONEDA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑAS RAMONEDA LUIS
Empresa: MEROIL TANK SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47052 , F 205, S 8, H B 394742, I/A 29 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: MEROIL SUN LIGHT 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46950 , F 22, S 8, H B 536154, I/A 8 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: MEROIL SA
Apoderado Mancomunado
- Mañas Ramoneda Luis
Apoderado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
Apoderado
- Mañas Ramoneda Luis
- Mañas Ramoneda Luis
- Mañas Ramoneda Luis
- Mañas Ramoneda Luis
- Mañas Ramoneda Luis
- Mañas Ramoneda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 187, S 8, H B 105664, I/A 87 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Empresa: MEROIL SA
Apoderado Mancomunado
- Bonet Roca Jose Maria
- Clavel Julio Guzman
- Mañas Ramoneda Luis
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26541 , F 157, S 8, H B 105664, I/A 13 (13/10/1998)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: MEROIL SUN LIGHT 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46950 , F 16, S 8, H B 536154, I/A 2 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: MEROIL SUN LIGHT 2 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46803 , F 2, S 8, H B 531414, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: MEROIL SUN LIGHT 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46774 , F 57, S 8, H B 530460, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Empresa: MEROIL SA
Apoderado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37236 , F 209, S 8, H B 105664, I/A 61 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Empresa: SERVICIO ESTACION MOLINS DE REY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10297 , F 76, S 8, H B 51768, I/A 17 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-08
Empresa: PROBIMER BIOCOMBUSTIBLES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Ruz Cristobal
- Lebron Parejo Jose David
- Mañas Ramoneda Luis
- Massanella Rodriguez Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5275 , F 44, S 8, H SE 87172, I/A 2 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
VER MAS ACTOS
Información de MAÑAS RAMONEDA LUIS
Mostramos los datos de MAÑAS RAMONEDA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑAS RAMONEDA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos