MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES MAÑAS SL | Socio Unico | 08/08/2016 | |
INSTALACIONES MAÑAS SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | |
INSTALACIONES MAÑAS SL | Apoderado | 12/05/2015 | |
FONTANERIA Y CLIMATIZACION ARPEMA SL | Administrador Unico | 13/06/2011 |
VINCULACIONES DE MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
Empresa: INSTALACIONES MAÑAS SL
Administrador Unico
- Mañas Fernandez Diego Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 170, S 8, H J 21027, I/A 3 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-23
Empresa: INSTALACIONES MAÑAS SL
Nuevo Socio Único
- Mañas Fernandez Diego Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 170, S 8, H J 21027, I/A 3 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-23
Empresa: INSTALACIONES MAÑAS SL
Apoderado
- Mañas Fernandez Diego Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 169, S 8, H J 21027, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-23
Empresa: FONTANERIA Y CLIMATIZACION ARPEMA SL
Administrador Unico
- Mañas Fernandez Diego Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 68, S 8, H J 13412, I/A 5 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-23
Empresa: FONTANERIA Y CLIMATIZACION ARPEMA SL
Administrador Solidario
- Mañas Fernandez Diego Francisco
- Mañas Muñoz Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 68, S 8, H J 13412, I/A 5 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-23
Empresa: FONTANERIA Y CLIMATIZACION ARPEMA SL
Administrador Solidario
- Mañas Fernandez Diego Francisco
- Mañas Muñoz Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 68, S 8, H J 13412, I/A 4 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-23
Empresa: FONTANERIA Y CLIMATIZACION ARPEMA SL
Administrador Unico
- Mañas Fernandez Diego Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 68, S 8, H J 13412, I/A 4 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-23
Información de MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO
Mostramos los datos de MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑAS FERNANDEZ DIEGO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos