MAÑA PIÑOL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MAÑA PIÑOL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MAÑA PIÑOL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑA PIÑOL ALEJANDRO
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Maña Piñol Alejandro
Gerente
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 16, S 8, H B 23990, I/A 28 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: NUMAPACK SL
Administrador Unico
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 64, S 8, H B 447232, I/A 6 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: NUMAPACK SL
Administrador Unico
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 64, S 8, H B 447232, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Administrador Solidario
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 13, S 8, H B 23990, I/A 24 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
Empresa: UNUSUAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 61, S 8, H B 447232, I/A 2 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Administrador Solidario
- Agudelo Medina Luz Marina
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 12, S 8, H B 23990, I/A 23 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 12, S 8, H B 23990, I/A 23 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Consejero
- Maña Piñol Alejandro
- Maña Piñol Javier
- Maña Piñol Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 11, S 8, H B 23990, I/A 20 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-08
Empresa: PLASTICOS PLARI SA
Presidente
- Maña Piñol Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39207 , F 11, S 8, H B 23990, I/A 19 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Información de MAÑA PIÑOL ALEJANDRO
Mostramos los datos de MAÑA PIÑOL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑA PIÑOL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos