MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
Informe ejecutivo de MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA | Secretario No Consejero | 15/03/2024 |
VINCULACIONES DE MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 6, S 8, H BU 11925, I/A 7 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 6, S 8, H BU 11925, I/A 7 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 5, S 8, H BU 11925, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 5, S 8, H BU 11925, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 5, S 8, H BU 11925, I/A 4 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 5, S 8, H BU 11925, I/A 4 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 4, S 8, H BU 11925, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Secretario
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 4, S 8, H BU 11925, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-09
Empresa: SERVICIOS MUNICIPALES TOBALINA SA
Consejero
Secretario
- Maña Cerezo Maria De Los Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566, L 357, F 4, S 8, H BU 11925, I/A 2 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-09
Información de MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES
Mostramos los datos de MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑA CEREZO MARIA DE LOS DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos