MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
Informe ejecutivo de MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPAIN AGENT GLOBAL HOME SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | |
Z BAR COSTA SL | Administrador Unico | 18/07/2019 | |
ZAFIRO LEVANTE SL | Apoderado | 15/02/2019 | |
YENISEI COSTA SL | Administrador Unico | 15/10/2012 | |
SPAIN AGENT COSTA SL | Socio Unico | 23/11/2011 | |
SPAIN AGENT COSTA SL | Administrador Unico | 23/11/2011 | |
SPAIN AGENT SL | Socio Unico | 23/02/2010 | |
SPAIN AGENT SL | Administrador Unico | 23/02/2010 |
VINCULACIONES DE MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
Empresa: SPAIN AGENT GLOBAL HOME SL
Administrador Unico
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11173, L 8451, F 19, S 8, H V 204426, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-46
Empresa: Z BAR COSTA SL
Administrador Unico
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10699, L 7980, F 63, S 8, H V 188690, I/A 1 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-46
Empresa: ZAFIRO LEVANTE SL
Apoderado
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10621, L 7902, F 52, S 8, H V 186041, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-46
Empresa: SEGURO FAIRWAY SL
Apoderado
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 121, S 8, H A 147533, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: SEGURO FAIRWAY SL
Apoderado
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 120, S 8, H A 147533, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-03
Empresa: YENISEI COSTA SL
Administrador Unico
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43394 , F 8, S 8, H B 428145, I/A 1 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
Empresa: SPAIN AGENT COSTA SL
Administrador Unico
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 82, S 8, H V 146071, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-46
Empresa: SPAIN AGENT COSTA SL
Socio Único
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 82, S 8, H V 146071, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-46
Empresa: SPAIN AGENT SL
Administrador Unico
- Maltseva Limareva Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 114, S 8, H V 133122, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
Empresa: SPAIN AGENT SL
Administrador Mancomunado
- Maltseva Limareva Anna Victoria
- Vasileva Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 114, S 8, H V 133122, I/A 2 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
VER MAS ACTOS
Información de MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA
Mostramos los datos de MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALTSEVA LIMAREVA ANNA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos