MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
Informe ejecutivo de MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROVIAL TRANSCO ESPAÑA SA | Apoderado | 10/06/2024 | |
PARQUE SOLAR CASILLA SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2024 | |
FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA | Apoderado Mancomunado | 04/06/2024 | |
FERROVIAL GROWTH VI SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2024 | |
CEA INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL | Apoderado | 18/09/2023 | |
JUCAR INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL | Apoderado | 18/09/2023 | |
PISUERGA INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL | Apoderado | 15/09/2023 | |
FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA | Apoderado | 16/08/2023 | |
PARQUE SOLAR CASILLA SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2023 | |
PARQUE SOLAR CASILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
Empresa: PARQUE SOLAR CASILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alcorta Lejarreta Rocio
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Fernandez Rodriguez Elena
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 652929, I/A 18 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: FERROVIAL TRANSCO ESPAÑA SA
Apoderado
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Esteruelas Aguirre Maria Jose
- Fernandez Rodriguez Elena
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 263569, I/A 95 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alcorta Lejarreta Rocio
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Fernandez Rodriguez Elena
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 687791, I/A 21 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: FERROVIAL GROWTH VI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Fernandez Rodriguez Elena
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746437, I/A 10 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Apoderado
- Alcorta Lejarreta Rocio
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Igea Gracia Francisco Javier
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 50, S 8, H M 777921, I/A 5 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Apoderado
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Gomez Carrasco Javier
- Lopez Iglesias Mario
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 50, S 8, H M 777921, I/A 5 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: CEA INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
Apoderado
- Alcorta Lejarreta Rocio
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Igea Gracia Francisco Javier
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 70, S 8, H M 777922, I/A 5 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: CEA INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL
Apoderado
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Gomez Carrasco Javier
- Lopez Iglesias Mario
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44110 , F 70, S 8, H M 777922, I/A 5 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Apoderado
- Alcorta Lejarreta Rocio
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Igea Gracia Francisco Javier
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44044 , F 190, S 8, H M 776864, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Apoderado
- Alvarez Martinez Isabel
- Calvo Arauzo Javier
- De Los Riscos Martin Belen Ignacia
- Erdozain Florence Marie
- Escorial Hernandez Sergio
- Fernandez Rodriguez Elena
- Garcia De La Cal Jose Luis
- Gomez Carrasco Javier
- Lopez Iglesias Mario
- Malo De Molina Lezama- Leguizamon Iñigo Tomas
- Marino Collado Julia
- Nieto Mier Gonzalo
- Saiz Payans Cesar
- Veramendi B Alejandro
- Zuluaga Zilbermann Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44044 , F 190, S 8, H M 776864, I/A 5 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
VER MAS ACTOS
Información de MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS
Mostramos los datos de MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALO DE MOLINA LEZAMA- LEGUIZAMON IÑIGO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos