MALO DE LA FUENTE PABLO
Informe ejecutivo de MALO DE LA FUENTE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALO DE LA FUENTE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado Solidario | 06/03/2023 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 26/03/2021 |
VINCULACIONES DE MALO DE LA FUENTE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALO DE LA FUENTE PABLO
Empresa: EXOLUM CORPORATION SA
Apoderado Solidario
- Malo De La Fuente Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 202, S 8, H M 53046, I/A 2111 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Apoderado
- Malo De La Fuente Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 175, S 8, H M 53046, I/A 2070 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bonilla Abascal Juan Rafael
- Guillen Garcia Jorge
- Malo De La Fuente Pablo
- Martinez Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 171, S 8, H M 53046, I/A 2062 (29/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Apoderado
- Malo De La Fuente Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 66, S 8, H M 53046, I/A 1087 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Información de MALO DE LA FUENTE PABLO
Mostramos los datos de MALO DE LA FUENTE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALO DE LA FUENTE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos