MALLOL PARERA ROGER
Informe ejecutivo de MALLOL PARERA ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALLOL PARERA ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOSFER TESLAB SL | Consejero | 09/03/2015 | 13/05/2020 |
BIOSFER TESLAB SL | Presidente | 09/03/2015 | 24/09/2015 |
BIOSFER TESLAB SL | Consejero Delegado | 28/04/2015 | 24/09/2015 |
BIOSFER TESLAB SL | Administrador Unico | 23/01/2014 | 09/03/2015 |
VINCULACIONES DE MALLOL PARERA ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLOL PARERA ROGER
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Consejero
- Mallol Parera Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 55, S 8, H T 46286, I/A 6 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-43
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Consejero Delegado
- Mallol Parera Roger
Presidente
- Mallol Parera Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 53, S 8, H T 46286, I/A 5 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-43
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Consejero Delegado
- Mallol Parera Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 53, S 8, H T 46286, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-43
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Consejero
- Amigo Grau Nuria
- Mallol Parera Roger
- Rubio Badia Carlos
Presidente
- Mallol Parera Roger
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 52, S 8, H T 46286, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-43
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Administrador Unico
- Mallol Parera Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 52, S 8, H T 46286, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-43
Empresa: BIOSFER TESLAB SL
Administrador Unico
- Mallol Parera Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 50, S 8, H T 46286, I/A 1 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Información de MALLOL PARERA ROGER
Mostramos los datos de MALLOL PARERA ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLOL PARERA ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos