MALLOL JOVER ANNA
Informe ejecutivo de MALLOL JOVER ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 42
Empresas activas: 25
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MALLOL JOVER ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARPOON INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 29/12/2022 | |
ARPOON INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 29/12/2022 | |
ARPOON INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2022 | |
NORINVEST CONSUMO SL | Apoderado | 17/03/2022 | |
NORINVEST 2012 INTERNATIONAL SL | Apoderado | 17/03/2022 | |
COBEGA INVEST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2022 | |
DAUMERIDIAN INVEST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2022 | |
RIMNAL INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2022 | |
COBEGA FINANCIAL SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2022 | |
OLIVE ACTIVOS SL | Apoderado | 15/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MALLOL JOVER ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLOL JOVER ANNA
Empresa: OLIVE PARTNERS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mallol Jover Anna
Apoderado
- Antras Rubio Daniel
- Dominguez Goye Jose
- Dominguez Goye Jose
- Mallol Jover Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 158, S 8, H M 613050, I/A 43 (28/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: COBEGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antras Rubio Daniel
- Dominguez Goye Jose
- Dominguez Goye Jose
- Mallol Jover Anna
- Mallol Jover Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48815 , F 41, S 8, H B 88736, I/A 193 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: ARPOON INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Mallol Jover Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 183, S 8, H B 583732, I/A 5 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: ARPOON INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Mallol Jover Anna
- Santamarta Neira Emma
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 182, S 8, H B 583732, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: ARPOON INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Mallol Jover Anna
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Santamarta Neira Emma
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48434 , F 46, S 8, H B 583732, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: OLIVE PARTNERS SA
Apoderado
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Mallol Jover Anna
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34075 , F 142, S 8, H M 613050, I/A 31 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: NORINVEST 2012 INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Mallol Jover Anna
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857 , F 53, S 8, H BI 61358, I/A 13 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
Empresa: NORINVEST CONSUMO SL
Apoderado
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Goñi Andion Jesus Maria
- Mallol Jover Anna
- Perez Apraiz Carlos
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5697 , F 68, S 8, H BI 61357, I/A 15 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
Empresa: COBEGA INVEST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Mallol Jover Anna
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 131, S 8, H B 427995, I/A 21 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: COBEGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antras Rubio Daniel
- Ballester Vallespi Joan
- Climent Perez Pire Alejandro
- Codina Castells Ester
- Collilieux Sansilbano Xavier
- Cos Vila Marc
- Dominguez Goye Jose
- Gerboles Arias Juan Pedro
- Gil Egea Laura
- Mallol Jover Anna
- Quilez Ubeda Elena
- Regla Carrillo Andrea Cristina
- Regueiro Fernandez Alba
- Tapiol Suriol Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 223, S 8, H B 88736, I/A 185 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
VER MAS ACTOS
Información de MALLOL JOVER ANNA
Mostramos los datos de MALLOL JOVER ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLOL JOVER ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos