MALLO REÑONES ANTONIO
Informe ejecutivo de MALLO REÑONES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALLO REÑONES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES CU & MA SL | Socio Unico | 22/09/2016 | |
AUTOMOVILES CU & MA SL | Administrador Unico | 22/09/2016 | |
SPD SANEAMIENTOS SL | Socio Unico | 04/10/2013 | |
SPD SANEAMIENTOS SL | Administrador Unico | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE MALLO REÑONES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLO REÑONES ANTONIO
Empresa: AUTOMOVILES CU & MA SL
Administrador Unico
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 175, S 8, H M 629754, I/A 1 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: AUTOMOVILES CU & MA SL
Socio Único
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35016 , F 175, S 8, H M 629754, I/A 1 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: INVERSIONES DUERNA SL
Administrador Unico
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31919 , F 134, S 8, H M 574451, I/A 2 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Empresa: INVERSIONES DUERNA SL
Administrador Unico
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31919 , F 131, S 8, H M 574451, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: INVERSIONES DUERNA SL
Socio Único
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31919 , F 131, S 8, H M 574451, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: SPD SANEAMIENTOS SL
Socio Único
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28370 , F 44, S 8, H M 510923, I/A 6 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: SPD SANEAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Mallo Reñones Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28370 , F 44, S 8, H M 510923, I/A 4 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Información de MALLO REÑONES ANTONIO
Mostramos los datos de MALLO REÑONES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLO REÑONES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos