MALLO GARNELO JESUS
Informe ejecutivo de MALLO GARNELO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALLO GARNELO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLDADURAS DEMA 2008 SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
SOLDADURAS DEMA 2008 SL | Socio Unico | 14/05/2021 | |
HERRERIA EL ABUELO SL | Socio Unico | 11/02/2015 | |
HERRERIA EL ABUELO SL | Administrador Unico | 11/02/2015 | |
SOLUCIONES INTEGRALES DEL METAL SL | Socio Unico | 31/12/2010 | |
SOLUCIONES INTEGRALES DEL METAL SL | Administrador Unico | 31/12/2010 |
VINCULACIONES DE MALLO GARNELO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLO GARNELO JESUS
Empresa: SOLDADURAS DEMA 2008 SL
Administrador Unico
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 13, S 8, H LE 27004, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-24
Empresa: SOLDADURAS DEMA 2008 SL
Socio Único
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 13, S 8, H LE 27004, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-24
Empresa: HERRERIA EL ABUELO SL
Administrador Unico
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 186, S 8, H LE 23309, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-24
Empresa: HERRERIA EL ABUELO SL
Socio Único
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 186, S 8, H LE 23309, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-24
Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES DEL METAL SL
Administrador Unico
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 185, S 8, H LE 20689, I/A 1 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-24
Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES DEL METAL SL
Socio Único
- Mallo Garnelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 185, S 8, H LE 20689, I/A 1 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-24
Información de MALLO GARNELO JESUS
Mostramos los datos de MALLO GARNELO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLO GARNELO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos