MALLETT RICHARD BRIAN
Informe ejecutivo de MALLETT RICHARD BRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MALLETT RICHARD BRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GROSVENOR RE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2020 |
VINCULACIONES DE MALLETT RICHARD BRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLETT RICHARD BRIAN
Empresa: GROSVENOR RE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Mallett Richard Brian
- Saez Del Cano Maria De Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 209, S 8, H M 268389, I/A 44 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: ALCOBENDAS INVESTMENTS SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40357 , F 162, S 8, H M 687351, I/A 16 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: GROSVENOR RE SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40526 , F 208, S 8, H M 268389, I/A 42 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Empresa: URBAN VALUE ADD I (SPAIN) SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Vicepresidente
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38030 , F 9, S 8, H M 625684, I/A 19 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-28
Empresa: A DE EUROPA INV 19 SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39772 , F 149, S 8, H M 688629, I/A 13 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: GEUROPE INVESTMENTS SPAIN SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 95, S 8, H M 651532, I/A 17 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: GEUROPE INVESTMENTS MADRID SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40231 , F 190, S 8, H M 681917, I/A 13 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: A DE AMERICA 38 SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40435 , F 74, S 8, H M 679647, I/A 14 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: ESCORIAL 4 INVESTMENT SL
Consejero
- Mallett Richard Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40549 , F 32, S 8, H M 706453, I/A 10 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: R. FRANCISCO 9 REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Atorrasagasti Garcia Ignacio
- Carazo Garcia Alejandro
- Carazo Garcia Alejandro
- Copado Ureña Victoria Del Mar
- Dominguez Franco Luis
- Garcia Lopez Hermoso Javier
- Garcia Lopez Hermoso Javier
- Garrigues Calderon Belen
- Garrigues Calderon Belen
- Goode Jane Caroline
- Hyest Sebastien Dominique
- Hyest Sebastien Dominique
- Hyest Sebastien Dominique
- Imbault Cecile Isabelle
- Imbault Cecile Isabelle
- Isabelle Imbault Cecile
- Lavaud Elodie Vanessa
- Lazaro Paul Tania
- Mallett Richard Brian
- Mallett Richard Brian
- Martin Marin Javier
- Richard Davis Robert
- Richard Davis Robert
- Richard Davis Robert
- Saez Del Cano Fatima
- Saez Del Cano Maria De Fatima
- Saez Del Cano Maria De Fatima
- Silmi Macias Miguel
- Sirvent Mezquida Andrea Maria
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Wright David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 83, S 8, H M 654477, I/A 14 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
VER MAS ACTOS
Información de MALLETT RICHARD BRIAN
Mostramos los datos de MALLETT RICHARD BRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLETT RICHARD BRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos