MALLENT VAREA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MALLENT VAREA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MALLENT VAREA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINCEFUND FP | Miem.Com.Ctr | 19/05/2015 | |
SOUTH HILL SL | Apoderado | 16/01/2012 | |
ARTE Y PORCELANAS SA | Apoderado | 01/12/2009 |
VINCULACIONES DE MALLENT VAREA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLENT VAREA MARIA JOSE
Empresa: PORCELANAS LLADRO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Mallent Varea Maria Jose
- Sanchis Navarro Juan Vicente
- Sanchis Navarro Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9241, L 6524, F 50, S 8, H V 3135, I/A 91 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-46
Empresa: LLADRO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Campos Casanova Manuel
- Garcia Ivars Ramon
- Garcia Zarco Alberto
- Lladro Sala Maria Angeles
- Mallent Varea Maria Jose
- Ramirez Peris Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6794, L 4098, F 25, S 8, H V 3096, I/A 119 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-46
Empresa: TESORVAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Mallent Varea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10206, L 7488, F 163, S 8, H V 3489, I/A 58 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-46
Apoderado
- Mallent Varea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8439, L 5729, F 160, S 8, H V 6590, I/A 93 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-46
Empresa: ROSAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10206, L 7488, F 187, S 8, H V 10314, I/A 64 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-46
Apoderado
- Capo Bundio Silvia Isabel
- Garcia Loira Beatriz
- Mallent Varea Maria Jose
- Navarro Bayarri Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9903, L 7185, F 25, S 8, H V 3147, I/A 115 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-46
Empresa: SOUTH HILL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 117, S 8, H V 56636, I/A 26 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-46
Empresa: LINCEFUND FP
Miem.Com.Ctr
- Alfaro Martinez Angel
- Alfonso Bayarri Francisco
- Boira Arlandi Ana Maria
- Campos Canovas Manuel
- Fernandez Lajusticia Victor
- Ferrando Carrera Teresa
- Juarez Ponce Soraya
- Llobet Tuset Patricia
- Llobet Tuset Patricia
- Mallent Varea Maria Jose
- Molins Garcia Sergio
- Morcillo Gomez-lobo Jose Manuel
- Moreno Marco Juan Antonio
- Pedro Piquer Antonio
- Pedro Piquer Antonio
- Perez Garcia Angela
- Rodrigo Blanch Pedro Clemente
- Sanchez Mas Laura
- Segui Gomez Salvador
- Torres Lozano Jose
- Vicent Lladro Vicente Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 47, S 8, H M 222395, I/A 24 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: LINCEFUND FP
Miem.Com.Ctr
- Adalid Soriano Maria Angeles
- Alfaro Martinez Angel
- Alfonso Bayarri Francisco
- Berenguer Fernandez Amparo
- Boira Arlandi Ana Maria
- Cayuela Barber Josep Jordi
- Fernandez Lajusticia Victor
- Ferrando Carrera Teresa
- Ibañez Fons Carmen
- Juarez Ponce Soraya
- Lerin Atienza Maria Luisa
- Mallent Varea Maria Jose
- Marco Dasi Maria Consuelo
- Molins Garcia Sergio
- Montañana Sabater Maria Carmen
- Morcillo Gomez-lobo Jose Manuel
- Moreno Marco Juan Antonio
- Navarro Monsoliu Amparo
- Perez Pozo Enriqueta
- Rodrigo Blanch Pedro Clemente
- Sanchis Navarro Juan Vicente
- Segui Gomez Salvador
- Soriano Peiro Sergio
- Suria Valls Vicente
- Tejedor Asensio Carolina
- Torres Lozano Jose
- Valverde Lopez Maria Isabel
- Vicent Lladro Vicente Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13654 , F 47, S 8, H M 222395, I/A 24 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: SOUTH HILL SA
Apoderado
- Capo Bundio Silvia Isabel
- Garcia Loira Beatriz
- Mallent Varea Maria Jose
- Navarro Bayarri Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42844 , F 42, S 8, H B 295059, I/A 29 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
VER MAS ACTOS
Información de MALLENT VAREA MARIA JOSE
Mostramos los datos de MALLENT VAREA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLENT VAREA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos