MALLEN OLUCHA PABLO
Informe ejecutivo de MALLEN OLUCHA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MALLEN OLUCHA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLEN OLUCHA PABLO
Liquidador Mancomunado
- Madrid Niza Oscar
- Mallen Olucha Pablo
- Ocvirek Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10465, L 7746, F 58, S 8, H V 180825, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-46
Administrador Solidario
- Madrid Niza Oscar
- Mallen Olucha Pablo
Liquidador Mancomunado
- Madrid Niza Oscar
- Mallen Olucha Pablo
- Ocvirek Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10465, L 7746, F 58, S 8, H V 180825, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-46
Empresa: SERVITEC RECYCLING SL
Liquidador
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700, L 1261, F 65, S 8, H CS 38654, I/A 3 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-12
Empresa: SERVITEC RECYCLING SL
Administrador Unico
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700, L 1261, F 65, S 8, H CS 38654, I/A 3 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-12
Empresa: ELEVEN RECYCLING SL
Administrador Solidario
- Mallen Olucha Jaime
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 146, S 8, H CS 35310, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-12
Administrador Solidario
- Madrid Niza Oscar
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10465, L 7746, F 57, S 8, H V 180825, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Empresa: SERVITEC RECYCLING SL
Administrador Unico
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700, L 1261, F 63, S 8, H CS 38654, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-12
Empresa: ELEVEN RECYCLING SL
Administrador Solidario
- Mallen Olucha Jaime
- Mallen Olucha Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 146, S 8, H CS 35310, I/A 2 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-12
Información de MALLEN OLUCHA PABLO
Mostramos los datos de MALLEN OLUCHA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLEN OLUCHA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos