MALLA VALENTI CHRISTIAN
Informe ejecutivo de MALLA VALENTI CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALLA VALENTI CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLAMUSICAL SL | Apoderado Solidario | 16/07/2024 | |
VALOR CMV SL | Administrador Unico | 01/09/2023 | |
EL RINCON DE LA CALMA SL | Administrador Unico | 02/10/2014 |
VINCULACIONES DE MALLA VALENTI CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLA VALENTI CHRISTIAN
Empresa: MALLAMUSICAL SL
Apoderado Solidario
- Malla Valenti Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618601, I/A 2 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Empresa: VALOR CMV SL
Administrador Unico
- Malla Valenti Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48934 , F 149, S 8, H B 601543, I/A 1 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: ELISUR RECUPERACIONES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Malla Valenti Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 36, S 8, H B 471881, I/A 4 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Empresa: ELISUR RECUPERACIONES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Malla Valenti Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 34, S 8, H B 471881, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-08
Empresa: EL RINCON DE LA CALMA SL
Administrador Unico
- Malla Valenti Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41804 , F 92, S 8, H B 397530, I/A 3 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Información de MALLA VALENTI CHRISTIAN
Mostramos los datos de MALLA VALENTI CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLA VALENTI CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos