MALLA MASCARO CRISTINA
Informe ejecutivo de MALLA MASCARO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MALLA MASCARO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOUS SERVEIS LLEIDA SL | Apoderado | 09/06/2010 | 15/05/2015 |
NOVES SOLUCIONS LLEIDA SL | Apoderado | 20/06/2011 | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE MALLA MASCARO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLA MASCARO CRISTINA
Empresa: NOUS SERVEIS LLEIDA SL
Apoderado
- Malla Mascaro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 9, S 8, H L 13428, I/A 6 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-25
Empresa: NOVES SOLUCIONS LLEIDA SL
Apoderado
- Malla Mascaro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 79, S 8, H L 25192, I/A 6 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-25
Empresa: NOVES SOLUCIONS LLEIDA SL
Apoderado
- Malla Mascaro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 75, S 8, H L 25192, I/A 3 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-25
Empresa: NOUS SERVEIS LLEIDA SL
Apoderado
- Malla Mascaro Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 7, S 8, H L 13428, I/A 4 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-25
Información de MALLA MASCARO CRISTINA
Mostramos los datos de MALLA MASCARO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLA MASCARO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos