MALGOSA MORERA JOSE
Informe ejecutivo de MALGOSA MORERA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALGOSA MORERA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP | Apoderado Solidario | 13/08/2024 | |
BACARDIT I COMPANYIA SL | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | |
MALGOSA & DELGADO ARQTEC SLP | Administrador Solidario | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE MALGOSA MORERA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALGOSA MORERA JOSE
Empresa: BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP
Apoderado Solidario
- Bacardit Segues Francisco
- Malgosa Morera Jose
- Pont Montaner Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 232853, I/A 9 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-08
Empresa: BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP
Administrador
- Armengol Clotet Jaime
- Bacardit Segues Francisco
- Malgosa Morera Jose
- Pont Montaner Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 232853, I/A 8 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: BACARDIT I COMPANYIA SL
Apoderado Solidario
- Malgosa Morera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20042 , F 171, S 8, H B 683, I/A 11 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-08
Empresa: MALGOSA & DELGADO ARQTEC SLP
Administrador Solidario
- Delgado Ferrer Xavier
- Malgosa Morera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45379 , F 14, S 8, H B 485852, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Información de MALGOSA MORERA JOSE
Mostramos los datos de MALGOSA MORERA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALGOSA MORERA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos