MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
Informe ejecutivo de MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCIO PLAN GUIAS DE OCIO UNIDAS SL | Socio Unico | 07/03/2023 | |
OCIO PLAN GUIAS DE OCIO UNIDAS SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | |
COMPAÑIA CERVEXEIRA AFOUTEZA SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
TU VIGO PLAN SL | Socio Unico | 03/07/2020 | |
TU VIGO PLAN SL | Administrador Unico | 03/07/2020 |
VINCULACIONES DE MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
Empresa: OCIO PLAN GUIAS DE OCIO UNIDAS SL
Administrador Unico
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4437, L 4437, F 30, S 8, H PO 71230, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-36
Empresa: OCIO PLAN GUIAS DE OCIO UNIDAS SL
Socio Único
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4437, L 4437, F 30, S 8, H PO 71230, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-36
Empresa: COMPAÑIA CERVEXEIRA AFOUTEZA SL
Administrador Unico
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435, L 4435, F 160, S 8, H PO 71172, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-36
Empresa: TU VIGO PLAN SL
Administrador Unico
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 4325, F 160, S 8, H PO 66910, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-36
Empresa: TU VIGO PLAN SL
Socio Único
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 4325, F 160, S 8, H PO 66910, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-36
Empresa: LA PUBLISERVILLETA SL
Liquidador
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 3992, F 50, S 8, H PO 57412, I/A 2 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Empresa: LA PUBLISERVILLETA SL
Administrador Unico
- Malga Diaz Ernesto Andres
Liquidador
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 3992, F 50, S 8, H PO 57412, I/A 2 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-36
Empresa: LA PUBLISERVILLETA SL
Administrador Unico
- Malga Diaz Ernesto Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 3992, F 50, S 8, H PO 57412, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-36
Información de MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES
Mostramos los datos de MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALGA DIAZ ERNESTO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos