MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAZRIS INTERNATIONAL BUSINESS SL | Administrador Unico | 07/09/2021 | |
DISTRIBUCION Y PROYECTOS TECNICOS VITORIA SL | Socio Unico | 05/12/2017 | |
DISTRIBUCION Y PROYECTOS TECNICOS VITORIA SL | Administrador Unico | 05/12/2017 | |
SOM TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2015 | |
SISTEMAS HK 2015 SL | Administrador Mancomunado | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
Empresa: KAZRIS INTERNATIONAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Maldonado Martin Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073, L 900, F 156, S 8, H CC 16254, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-10
Administrador Unico
- Maldonado Martin Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 193, S 8, H VI 18759, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-01
Socio Único
- Maldonado Martin Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 193, S 8, H VI 18759, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-01
Administrador Mancomunado
- Maldonado Martin Pedro Jose
- Ortega Trenado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33989 , F 110, S 8, H M 611631, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: SISTEMAS HK 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Maldonado Martin Pedro Jose
- Ortega Trenado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 196, S 8, H CC 13736, I/A 2 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: SISTEMAS HK 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Galan Francisco Samuel
- Maldonado Martin Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 196, S 8, H CC 13736, I/A 2 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: SISTEMAS HK 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Galan Francisco Samuel
- Maldonado Martin Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 774, F 192, S 8, H CC 13736, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-10
Información de MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE
Mostramos los datos de MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO MARTIN PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos