MALDONADO ANDREU MIGUEL
Informe ejecutivo de MALDONADO ANDREU MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MALDONADO ANDREU MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAIN ESTATE INVESTMENT SL | Administrador Unico | 02/12/2013 |
VINCULACIONES DE MALDONADO ANDREU MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALDONADO ANDREU MIGUEL
Empresa: MAIN ESTATE INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Maldonado Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9714, L 6996, F 201, S 8, H V 156843, I/A 1 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-46
Empresa: FISCACOM 2000 SL
Administrador Solidario
- Maldonado Andreu Jaime
- Maldonado Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7921, L 5216, F 219, S 8, H V 99448, I/A 3 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-46
Empresa: CECREPIS SL
Administrador Unico
- Maldonado Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 185, S 8, H V 149395, I/A 2 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-46
Empresa: CECREPIS SL
Administrador Unico
- Maldonado Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 184, S 8, H V 149395, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-46
Empresa: CECREPIS SL
Socio Único
- Maldonado Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 184, S 8, H V 149395, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-46
Información de MALDONADO ANDREU MIGUEL
Mostramos los datos de MALDONADO ANDREU MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALDONADO ANDREU MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos