MALCARNE FRANCESCO
Informe ejecutivo de MALCARNE FRANCESCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MALCARNE FRANCESCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAFRE ITALIAN DESIGN SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
PIZZA BROTHERS SL | Administrador Solidario | 19/12/2022 | |
KAOSHOTEL SL | Administrador Unico | 09/03/2020 | |
YUMMY IBIZA BEACH CLUB SL | Administrador Solidario | 20/02/2020 | |
PATATINA IBIZA SL | Administrador Solidario | 22/11/2016 | |
FANBLESA SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | |
ELEMENTS IBIZA SL | Socio Unico | 08/04/2014 | |
ELEMENTS IBIZA SL | Administrador Unico | 08/04/2014 |
VINCULACIONES DE MALCARNE FRANCESCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALCARNE FRANCESCO
Empresa: LAFRE ITALIAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338, L 336, F 2, S 8, H IB 15735, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-07
Empresa: PIZZA BROTHERS SL
Administrador Solidario
- Malcarne Emiliano
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390, L 388, F 68, S 8, H IB 19485, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-07
Empresa: KAOSHOTEL SL
Administrador Unico
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 355, L 353, F 151, S 8, H IB 16695, I/A 1 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-07
Empresa: YUMMY IBIZA BEACH CLUB SL
Administrador Solidario
- Anemole Martin
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354, L 352, F 210, S 8, H IB 16655, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-07
Empresa: LAFRE ITALIAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338, L 336, F 1, S 8, H IB 15735, I/A 3 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-07
Empresa: LAFRE ITALIAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338, L 336, F 1, S 8, H IB 15735, I/A 2 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-07
Empresa: LAFRE ITALIAN DESIGN SL
Administrador Solidario
- Bedin Gianluca
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338, L 336, F 1, S 8, H IB 15735, I/A 2 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-07
Empresa: LAFRE ITALIAN DESIGN SL
Administrador Solidario
- Bedin Gianluca
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338, L 336, F 1, S 8, H IB 15735, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-07
Empresa: PATATINA IBIZA SL
Administrador Solidario
- Malcarne Francesco
- Marchetti Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301, L 300, F 177, S 8, H IB 13709, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-07
Empresa: FANBLESA SL
Administrador Unico
- Malcarne Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 151, S 8, H IB 2785, I/A 5 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-07
VER MAS ACTOS
Información de MALCARNE FRANCESCO
Mostramos los datos de MALCARNE FRANCESCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALCARNE FRANCESCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos