MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUAL PROFESSIONAL EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 23/11/2020 |
VINCULACIONES DE MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
Empresa: DUAL PROFESSIONAL EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 121, S 8, H M 729309, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Miem.J.Rec
- Malaga Pescador Jose Luis
Sec.J.Rec
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 105, S 8, H M 173638, I/A 22 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 104, S 8, H M 173638, I/A 21 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Miem.J.Rec
- Lagar Cruz Maricruz
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 99, S 8, H M 173638, I/A 20 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Miem.J.Rec
- Lagar Cruz Maricruz
- Malaga Pescador Jose Luis
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 42, S 8, H M 173638, I/A 15 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Miem.J.Rec
- Lagar Cruz Maricruz
- Malaga Pescador Jose Luis
- Vizoso Martin Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 40, S 8, H M 173638, I/A 9 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Malaga Pescador Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21208 , F 40, S 8, H M 173638, I/A 10 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Información de MALAGA PESCADOR JOSE LUIS
Mostramos los datos de MALAGA PESCADOR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALAGA PESCADOR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos