MAKMAK SERGEY
Informe ejecutivo de MAKMAK SERGEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAKMAK SERGEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARAVAN ENERGY SA | Administrador Unico | 08/02/2023 | |
GOBERGAS SL | Administrador Unico | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE MAKMAK SERGEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAKMAK SERGEY
Empresa: KARAVAN ENERGY SA
Administrador Unico
- Makmak Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 102, S 8, H A 114805, I/A 12 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-03
Empresa: KARAVAN ENERGY SA
Administrador Unico
- Makmak Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 102, S 8, H A 114805, I/A 9 C (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-03
Empresa: KARAVAN ENERGY SA
Administrador Unico
- Makmak Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 102, S 8, H A 114805, I/A 9 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-03
Empresa: GOBERGAS SL
Administrador Unico
- Makmak Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 103, S 8, H A 19075, I/A 9 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-03
Empresa: KARAVAN ENERGY SA
Administrador Unico
- Makmak Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 101, S 8, H A 114805, I/A 4 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-03
Información de MAKMAK SERGEY
Mostramos los datos de MAKMAK SERGEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAKMAK SERGEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos