MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IKERCHEM SL | Presidente | 30/12/2011 | 15/05/2014 |
IKERCHEM SL | Consejero | 30/12/2011 | 15/05/2014 |
IKERCHEM SL | Apoderado | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
Empresa: IKERCHEM SL
Consejero
- Arrieta Ayestaran Ana Jesus
- Cossio Mora Fernando Pedro
- Echenique Landiribar Pedro Miguel
- GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
- TALDE ADVISORS SL
Presidente
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 75, S 8, H SS 27246, I/A 14 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-20
Empresa: IKERCHEM SL
Consejero
- Arrieta Ayestaran Ana Jesus
- Cossio Mora Fernando Pedro
- Echenique Landiribar Pedro Miguel
- GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
- TALDE ADVISORS SL
Presidente
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 63, S 8, H SS 27246, I/A 9 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-20
Empresa: IKERCHEM SL
Consejero
- Arrieta Ayestaran Ana Jesus
- Cossio Mora Fernando Pedro
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
- San Sebastian Larzabal Eider
- SEED GIPUZKOA S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Presidente
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 63, S 8, H SS 27246, I/A 9 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-20
Empresa: IKERCHEM SL
Apoderado
- Aldaba Arevalo Eneko
- Maiztegui Gallastegui Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 60, S 8, H SS 27246, I/A 6 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-20
Información de MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIZTEGUI GALLASTEGUI IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos