MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAK FAKTORY INNOVACION LACADOS SL | Socio Unico | 15/03/2023 | |
LAK FAKTORY INNOVACION LACADOS SL | Administrador Unico | 15/03/2023 | |
ATEAREN TXOKOA SL | Administrador Unico | 22/10/2020 | |
ATM ONDAREA SL | Administrador Unico | 22/10/2020 |
VINCULACIONES DE MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
Empresa: EGURGI ESPORTAZIOAK SL
Administrador Mancomunado
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 38965, I/A 5 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-20
Empresa: LAK FAKTORY INNOVACION LACADOS SL
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 60, S 8, H SS 45630, I/A 1 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-20
Empresa: LAK FAKTORY INNOVACION LACADOS SL
Socio Único
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 60, S 8, H SS 45630, I/A 1 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-20
Empresa: ATM ONDAREA SL
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 193, S 8, H SS 43159, I/A 1 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: ATEAREN TXOKOA SL
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 186, S 8, H SS 43157, I/A 1 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: ATEAREN TXOKOA SA
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 64, S 8, H SS 17736, I/A 9 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: ATEAREN TXOKOA SA
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 63, S 8, H SS 17736, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: EGURGI ESPORTAZIOAK SL
Administrador Mancomunado
- Aguirrebeña Garitano Jon
- Larque Sanjurjo Gwendal
- Maiz Telleria Jose Maria
- Rodas Gutierrez Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 131, S 8, H SS 38965, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: ATEAREN TXOKOA SA
Administrador Unico
- Maiz Telleria Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 63, S 8, H SS 17736, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-20
Información de MAIZ TELLERIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MAIZ TELLERIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIZ TELLERIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos