MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
Informe ejecutivo de MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35982 , F 50, S 8, H M 491912, I/A 275 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Apoderado
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 17, S 8, H VI 8748, I/A 110 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
Empresa: PET IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 51, S 8, H VI 434, I/A 106 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Apoderado
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 201, S 8, H VI 5063, I/A 188 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Apoderado
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643 , F 115, S 8, H VI 6815, I/A 88 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 205, S 8, H VI 177, I/A 327 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: PEPSICO MANUFACTURING AIE
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 187, S 8, H VI 15055, I/A 64 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: PEPSICO FOODS AIE
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Apoderado
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 49, S 8, H VI 15056, I/A 94 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: PET IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 223, S 8, H VI 434, I/A 102 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-01
Empresa: PEPSICO EUROPE SUPPORT CENTER SL
Apoderado Solidario
- Maiz Olloquiegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 41, S 8, H VI 6815, I/A 82 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-01
VER MAS ACTOS
Información de MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER
Mostramos los datos de MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIZ OLLOQUIEGUI ANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos